KRS 0000480630
NIP5213657407
REGON14692388100000
NazwaKARWOWSKI KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKARWOWSKI KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO
Data rejestracji 09 paź 2013 (11 lat temu) 09 paź 2013
Data usunięcia 30 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MOSTOWA, 9/9A, WARSZAWA, 00-260, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KANCELARIA@KARWOWSKI-KPG.PL
Dane podatkowe
NIP 5213657407
data rejestracji 02 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃVADIM ANDREEV
Beneficjent
VADIM ANDREEV
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ADAM JAKUB KARWOWSKI
Wspólnik
2013-10-09
2018-06-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
IZABELLA ANNA KARWOWSKA
Wspólnik
2015-03-03
2022-03-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH
ADAM JAKUB KARWOWSKI
Wspólnik
2018-08-28
2022-08-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2022-03-25
2022-08-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
38756278400000
IZABELLA ANNA KARWOWSKA
Prokurent
2015-10-06
2022-08-30
SAMOISTNA
VADIM ANDREEV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IZABELLA ANNA KARWOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-09
2015-10-06
JANINA KARWOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-06
2022-08-30
2013-10-09
2018-08-28
REJTANA, 7/9, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie