KRS 0000480579
NIP5263093763
REGON24339188300000
NazwaBYTEST S.R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBYTEST S.R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaBYTEST S.R.L. - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 paź 2013 (11 lat temu) 11 paź 2013
Data usunięcia 31 mar 2016 31 mar 2016
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres KOCHANOWSKIEGO, 18, KATOWICE, 40-035, KATOWICE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego VIA PISA, 12, VOLPIANO, 10088, WŁOCHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNELEONARDO CARLUCCI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-10-11
2015-03-12
GENNARO OLIVA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-03-12
2015-07-07
GENNARO OLIVA
Likwidator
2015-07-07
2016-03-31
AMEDEO PAOLO TACCA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2016-03-31
ELIO BRAMBILLA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2016-03-31
ANDREA ROBERTO PATARNELLO
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2016-03-31
VITTORIO FORNAROLI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2016-03-31
VITTORIO SABELLA
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2016-03-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPOWIERZA SIĘ REPREZENTACJĘ SPÓLKI PREZESOWI JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU LUB PREZESOWI ZARZĄDU JAK I DYREKTOROM ZARZĄDZAJĄCYM.
FRANCO BARATTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-11
2016-03-31
AMEDEO PAOLO TACCA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-11
2016-03-31
ETTORE FAVIA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-11
2016-03-31
PAOLO MARCONE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-11
2016-03-31
2013-10-11
2015-07-07
BYTEST S.R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie