KRS 0000480538
NIP6482769422
REGON24339262900000
NazwaKARPATY TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKARPATY TRANS
Data rejestracji 11 paź 2013 (11 lat temu) 11 paź 2013
Data usunięcia 14 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOPALNIANA, 32, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKANDRZEJ RYSZARD SZCZEPANIAK
Wspólnik
2013-10-11
2017-11-20
224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.400,00;-ZŁ
STEPAN KIRSTA
Wspólnik
2013-10-11
2015-04-01
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00;-ZŁ
IGOR MELNYCHUK
Wspólnik
2016-07-25
2017-11-20
264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.400,00;-ZŁ
STEPAN KIRSTA
Wspólnik
2016-07-25
2017-11-20
264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.400,00;-ZŁ
VASYL BUHUTSKYI
Wspólnik
2017-11-20
2022-09-14
752 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.200,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IGOR MELNYCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-25
2017-11-20
VASYL BUHUTSKYI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-20
2022-09-14
ANDRZEJ RYSZARD SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-11
2017-11-20
STEPAN KIRSTA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2013-10-11
2017-11-20
2013-10-11
2015-04-01
PYSKOWICKA, 12, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie