KRS 0000480245
NIP7123280383
REGON06158928700000
NazwaKORMORANY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKORMORANY
Data rejestracji 07 paź 2013 (11 lat temu) 07 paź 2013
Data usunięcia 26 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHOPINA, 41, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane podatkowe
NIP 7123280383
data rejestracji 24 sie 2013
status Czynny
96109026880000000121669187
SANPL 1 Oddział w Lublinie
ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #089 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCINATALIA PAWLUK
Beneficjent
ZOFIA PAWLUK
Beneficjent
KRZYSZTOF PAWLUK
Beneficjent
BOŻENA PAWLUK
reprezentant
NATALIA PAWLUK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-07
2020-10-26
ANDRZEJ TOMASZ HAJDUK
Członek Organu Nadzoru
2013-10-07
2020-10-26
LESZEK STANISŁAW REWER
Członek Organu Nadzoru
2013-10-07
2020-10-26
NATALIA PAWLUK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ZOFIA PAWLUK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
KRZYSZTOF PAWLUK
Beneficjent
ZARZĄDZANIE FINANSOWE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF PAWLUK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-07
2018-10-25
BOŻENA PAWLUK
PREZES ZARZĄDU
2018-10-25
2020-10-26
2013-10-07
2020-10-26
SPÓŁKA AKCYJNA
2013-10-07
2020-10-26
KORMORANY SPÓŁKA AKCYJNA
2013-10-07
2020-10-26
CHOPINA, 41, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
2013-10-07
2020-10-26
016 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
2013-10-07
2020-10-26
089 - GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2013-10-07
2020-10-26
20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
2013-10-07
2020-10-26
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2013-10-07
2020-10-26
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2013-10-07
2020-10-26
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2013-10-07
2020-10-26
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2013-10-07
2020-10-26
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2013-10-07
2020-10-26
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie