KRS 0000479503
NIP9522126354
REGON14690402700000
NazwaPUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data rejestracji 03 paź 2013 (11 lat temu) 03 paź 2013
Data usunięcia 14 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BRATA ALBERTA, 1, WARSZAWA, 05-075, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMWspólnik
2016-10-18
2018-09-14
00204246800000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU WSPÓLNIKA PUTKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST PUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: ZBIGNIEW ALEKSANDER PUTKA - PREZES ZARZĄDU, STEFAN PIOTR PUTKA I ANDRZEJ CZESŁAW PUDZIANOWSKI -WICEPREZESI ZARZĄDU, GRZEGORZ PUTKA, BARTOSZ MARIAN PUDZIANOWSKI, ZUZANNA ANNA PUTKA-TWARDOWSKA, MARCIN ANTONI TWARDOWSKI, ANNA ELŻBIETA JAGO I MARCIN PUCHALSKI-CZŁONKOWIE ZARZĄDU. ZASADY REPREZENTACJI W PUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ NASTĘPUJĄCE: UPOWAŻNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000 (SŁOWNIE: STU TYSIĘCY TYSIĘCY) ZŁOTYCH. POWYŻEJ TEJ KWOTY PREZES I WICEPREZES SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU ZOBOWIĄZANY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM. PROKURENT ŁĄCZNY ZOBOWIĄZANY JEST DO WSPÓŁDZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM. W PRZYPADKU WSPÓLNIKA VERBIS DZETA SP. Z O.O. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. AKTUALNIE W SKŁAD ZARZĄDU VERBIS DZETA SP. Z O.O. WCHODZĄ GRZEGORZ PUTKA - PREZES ZARZĄDU I BARTOSZ PUDZIANOWSKI- WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2013-10-03
2016-10-18
00204246800000
Członek Organu Reprezentacji
2013-10-03
2018-09-14
14630276500000
Członek Organu Reprezentacji
2016-10-18
2018-09-14
00204246800000
2013-10-03
2016-10-18
POLPAIN-PUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie