KRS 0000479076
NIP1231282499
REGON14692375700000
NazwaMITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMITUS
Data rejestracji 16 paź 2013 (11 lat temu) 16 paź 2013
Data usunięcia 06 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NADRZECZNA, 8, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURANGOC MINH LE
Wspólnik
2013-10-16
2015-03-31
1000 UDZIAŁÓ PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
HIEN DUONG THI
Wspólnik
2015-03-31
2019-08-06
1000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁIKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, NIE PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI 50000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁIKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, PREZKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ 50000 ZŁ UPRWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZLONEK ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY.
NGOC MINH LE
PREZES ZARZĄDU
2013-10-16
2015-03-31
HIEN DUONG THI
PREZES
2015-03-31
2019-08-06
2013-10-16
2015-03-31
NADRZECZNA, HALA 1, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie