KRS 0000478884
NIP5342493008
REGON14688908400000
NazwaBAULEITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAULEITER
Data rejestracji 27 wrz 2013 (11 lat temu) 27 wrz 2013
Data usunięcia 14 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RUDZKA, 236B, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWMICHAŁ JANUSZ KIERSNOWSKI
Wspólnik
2013-09-27
2022-09-14
99 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ /CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH/.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MICHAŁ JANUSZ KIERSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-27
2016-04-05
PIOTR KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-05
2022-09-14
2013-09-27
2016-04-05
AL.JEROZOLIMSKIE, 305, REGUŁY, 05-816, REGUŁY, POLSKA
Km 1409/21
2021-12-22
2024-02-19
1819.04 PLN
VI Nc-e 2018727/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Anna Hoppe Kancelaria Komornicza nr IV w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie