KRS 0000478091
NIP6981836705
REGON30253748500000
NazwaGRUPA TARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA TARGO
Data rejestracji 23 wrz 2013 (11 lat temu) 23 wrz 2013
Data usunięcia 07 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 42, SPŁAWIE, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6981836705
data rejestracji 04 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHJERZY WOJTKOWIAK
Wspólnik
2013-09-23
2020-09-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MARIUSZ ANDRZEJ MARACH
Wspólnik
2013-09-23
2020-09-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JERZY SENFTLEBEN
Wspólnik
2013-09-23
2020-09-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
STEFAN STANISŁAW FRYDER
Wspólnik
2013-09-23
2020-09-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
TOMASZ KAMIENIARZ
Wspólnik
2013-09-23
2020-09-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ŁUKASZ KAMIENIARZ
Wspólnik
2013-09-23
2020-09-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JAROSŁAW KAZIMIERZ KASPERSKI
Wspólnik
2013-09-23
2020-09-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAREK ANDRZEJ KAMIENIARZ
Wspólnik
2013-09-23
2020-09-07
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAREK ANDRZEJ KAMIENIARZ
Likwidator
2019-08-26
2020-09-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK ANDRZEJ KAMIENIARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-23
2019-08-26
STEFAN STANISŁAW FRYDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-23
2019-08-26
JAROSŁAW KAZIMIERZ KASPERSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-23
2019-08-26
2013-09-23
2019-08-26
GRUPA TARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie