KRS 0000477178
NIP6981836680
REGON30253035900000
NazwaGRUPA PORKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PORKO
Data rejestracji 17 wrz 2013 (11 lat temu) 17 wrz 2013
Data usunięcia 22 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, STARE SZCZEPANKOWO, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6981836680
data rejestracji 04 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 paź 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH #949 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH #941 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #106 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHJAN JÓZEFCZAK
Likwidator
2019-07-17
2021-01-22
JACEK NADOLNY
Wspólnik
2013-09-17
2021-01-22
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JAN JÓZEFCZAK
Wspólnik
2013-09-17
2021-01-22
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR KRZYSZTOF GRZELCZYK
Wspólnik
2013-09-17
2021-01-22
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JAROSŁAW STANISŁAW KAMINIARZ
Wspólnik
2013-09-17
2021-01-22
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JANUSZ FLORIAN KACZMAREK
Wspólnik
2013-09-17
2021-01-22
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF SKROBAŁA
Wspólnik
2013-09-17
2021-01-22
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAREK JÓZEFCZAK
Wspólnik
2013-09-17
2021-01-22
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
BARTOSZ SKORACKI
Wspólnik
2013-09-17
2021-01-22
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR KRZYSZTOF GRZELCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-17
2019-07-17
JACEK NADOLNY
PREZES ZARZĄDU
2013-09-17
2019-07-17
JAN JÓZEFCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-17
2019-07-17
2013-09-17
2019-07-17
GRUPA PORKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-17
2013-11-07
40, STARE SZCZEPANKOWO, 64-030, ŚMIGIEL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie