KRS 0000476666
NIP6462931687
REGON24337671900000
NazwaHEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHEBAN
Data rejestracji 23 wrz 2013 (11 lat temu) 23 wrz 2013
Data usunięcia 12 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIPNICKA, 17, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6462931687
data rejestracji 02 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJELŻBIETA DUDA
Beneficjent
MAREK GOCZOŁ
Beneficjent
IWONA KATARZYNA GOCZOŁ
reprezentant
ANDRZEJ GOCZOŁ
Wspólnik
2013-09-23
2014-09-25
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ
MAREK GOCZOŁ
Wspólnik
2014-09-25
2023-09-12
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
ELŻBIETA DUDA
Wspólnik
2021-01-05
2023-09-12
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
MAREK GOCZOŁ
Prokurent
2013-09-23
2021-01-05
PROKURA SDAMOISTNA
ELŻBIETA DUDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK GOCZOŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ANDRZEJ GOCZOŁ
PREZES ZARZĄDU
2013-09-23
2014-01-23
IWONA KATARZYNA GOCZOŁ
PREZES ZARZĄDU
2014-01-23
2022-05-26
2013-09-23
2019-07-11
GÓRNOŚLĄSKA, 57, CHEŁM ŚLĄSKI, 41-403, CHEŁM ŚLĄSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie