KRS 0000475808
NIP8513169205
REGON32137822400000
NazwaEKOFOTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOFOTON
Data rejestracji 09 wrz 2013 (11 lat temu) 09 wrz 2013
Data usunięcia 07 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA CZACKIEGO, 3, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #03 RYBACTWO #05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #07 GÓRNICTWO RUD METALI #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHKARINA WOLAŃCZYK
Wspólnik
2013-09-09
2014-06-02
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ.
ROSTYSLAV ROMANIUK
Wspólnik
2014-06-02
2016-03-15
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
ROMUALD RASZKA
Wspólnik
2016-03-15
2020-10-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
KARINA WOLAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-09
2014-06-02
ROSTYSLAV ROMANIUK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-02
2016-03-15
MYROSLAVA ROMANIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-02
2016-03-15
ROMUALD RASZKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-15
2020-10-07
2013-09-09
2016-03-15
11 A, CHABÓWKO, 74-202, BIELICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie