KRS 0000475647
NIP7831704339
REGON30253549200000
NazwaABA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaABA MEDICA
Data rejestracji 25 wrz 2013 (11 lat temu) 25 wrz 2013
Data usunięcia 30 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PROMIENISTA, 25, POZNAŃ, 60-288, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000
Dane kontaktowe
Email BIURO@ABAMEDICA.PL
Dane podatkowe
NIP 7831704339
data rejestracji 07 lis 2013
status Czynny
41175010190000000022075338
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWŁODZIMIERZ JAN PRENDKI
Beneficjent
WŁODZIMIERZ JAN PRENDKI
reprezentant
ANNA ZAGIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-25
2021-04-30
REGINA DROPEK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-25
2014-05-05
MARCIN ROMAN TUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-09-25
2021-04-30
MATEUSZ ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-05
2021-04-30
WŁODZIMIERZ JAN PRENDKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁODZIMIERZ JAN PRENDKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-25
2021-04-30
2013-09-25
2013-11-13
PIEKARY, 14, POZNAŃ, 61-832, POZNAŃ, POLSKA
2013-11-13
2020-03-06
PIEKARY, 14/15, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie