KRS 0000475623
NIP5472147523
REGON24336293000000
NazwaIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIVIA
Data rejestracji 11 wrz 2013 (11 lat temu) 11 wrz 2013
Data usunięcia 30 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLISTA, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@IVIA.PL
Dane podatkowe
NIP 5472147523
data rejestracji 19 wrz 2013
status Czynny
95105012141000009032323439
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
95114010490000359239001001
mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała
pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA
21105012141000009032323413
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
96105012141000009032323421
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKKRZYSZTOF TOMASZ PACH
Beneficjent
ANDRZEJ JAKUB KULA
Beneficjent
KATARZYNA KULA
zgłaszający - prokurent
KRZYSZTOF TOMASZ PACH
Wspólnik
2013-09-11
2019-04-30
139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 139.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JAKUB KULA
Wspólnik
2013-09-11
2019-04-30
361 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 361.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF TOMASZ PACH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ JAKUB KULA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU: A) ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. B) ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE PRZY CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ, NABYCIA PRAW LUB ZBYCIA MAJĄTKU O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 100.000,00 ZŁ, BĄDŹ W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ OKRESOWYCH -PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 ZŁ W CIĄGU 12 MIESIĘCY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ JAKUB KULA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-11
2019-04-30
KRZYSZTOF TOMASZ PACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-11
2019-04-30
2013-09-11
2014-02-20
EUROPROJEKT INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-11
2016-08-05
JASKROWA, 15, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie