KRS 0000475509
NIP5252563320
REGON14685650600000
NazwaSTAR BURGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTAR BURGERS
Data rejestracji 03 wrz 2013 (11 lat temu) 03 wrz 2013
Data usunięcia 25 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PERŁOWA, 9, WARSZAWA, 03-682, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252563320
data rejestracji 11 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKRZYSZTOF JAKACKI
Wspólnik
2013-09-03
2021-10-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ ZBIGNIEW DZIOBA
Wspólnik
2013-09-03
2021-10-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
TOMASZ ADAM DZIEDZICZAK
Wspólnik
2013-09-03
2021-10-25
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF JAKACKI
Likwidator
2020-03-06
2021-10-25
TOMASZ ADAM DZIEDZICZAK
Likwidator
2020-03-06
2021-10-25
TOMASZ ADAM DZIEDZICZAK
Beneficjent
MICHAŁ ZBIGNIEW DZIOBA
Beneficjent
KRZYSZTOF JAKACKI
Beneficjent
TOMASZ ADAM DZIEDZICZAK
reprezentant
MICHAŁ ZBIGNIEW DZIOBA
reprezentant
KRZYSZTOF JAKACKI
reprezentant
TOMASZ ADAM DZIEDZICZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ ZBIGNIEW DZIOBA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF JAKACKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JAKACKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-03
2020-03-06
MICHAŁ ZBIGNIEW DZIOBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-03
2020-03-06
TOMASZ ADAM DZIEDZICZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-03
2020-03-06
2013-09-03
2020-03-06
STAR BURGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-03
2015-11-06
PODWALE, 19, WARSZAWA, 00-252, WARSZAWA, POLSKA
2015-11-06
2019-09-12
UL. NIZINNA, 7/9, WARSZAWA, 04-362, WARSZAWA, POLSKA
2019-09-12
2020-03-06
UL. ZYGMUNTA JÓRSKIEGO, 62, WARSZAWA, 03-593, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie