KRS 0000475504
NIP8133680274
REGON18101909700000
NazwaCENTRUM EDUKACJI I DORADZTWA W WBIZNESIE "INNOWATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM EDUKACJI I DORADZTWA W WBIZNESIE "INNOWATOR"
Data rejestracji 05 wrz 2013 (11 lat temu) 05 wrz 2013
Data usunięcia 11 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OGRODOWA, 7C, TYCZYN, 36-020, TYCZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133680274
data rejestracji 12 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #781 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #782 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘALFRED BOLESŁAW SZYDEŁKO
Wspólnik
2013-09-05
2019-09-11
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
ŁUKASZ JACEK SZYDEŁKO
Wspólnik
2013-09-05
2019-09-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MARTA MAŁGORZATA PAWLENIAK
Wspólnik
2013-09-05
2014-11-21
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
ŁUKASZ JACEK SZYDEŁKO
Likwidator
2019-02-01
2019-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA
ALFRED BOLESŁAW SZYDEŁKO
PREZES ZARZĄDU
2013-09-05
2019-02-01
ŁUKASZ JACEK SZYDEŁKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-05
2014-11-21
ŁUKASZ JACEK SZYDEŁKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-21
2019-02-01
MARTA MAŁGORZATA PAWLENIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-20
2014-11-21
2013-09-05
2019-02-01
CENTRUM EDUKACJI I DORADZTWA W BIZNESIE "INNOWATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-05
2014-11-21
GEODETÓW, 1, RZESZÓW, 35-328, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie