KRS 0000475402
NIP1132867529
REGON14679220300000
NazwaTRIZIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRIZIO
Data rejestracji 03 wrz 2013 (11 lat temu) 03 wrz 2013
Data usunięcia 30 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TERESPOLSKA, 4, WARSZAWA, 03-813, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)ANNA WIELGOSZ NAKONIECZNA
Wspólnik
2013-09-03
2013-12-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁOTYCH
ARTUR NAKONIECZNY
Wspólnik
2013-09-03
2013-12-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH
ALENA HALAI
Wspólnik
2013-12-12
2015-06-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
STANISLAV HALAI
Wspólnik
2013-12-12
2015-06-30
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
STANISLAV HALAI
Likwidator
2014-07-11
2015-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ARTUR NAKONIECZNY
PRZEES ZARZĄDU
2013-09-03
2013-12-12
STANISLAV HALAI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-12
2014-07-11
2013-09-03
2014-07-11
TRIZIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie