KRS 0000475225
NIP6381808296
REGON36151429700000
NazwaPIXELNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPIXELNET
Data rejestracji 30 sie 2013 (11 lat temu) 30 sie 2013
Data usunięcia 13 mar 2020 13 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRUDZIĄDZKA, 132, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6381808296
data rejestracji 28 wrz 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEIRMA ALEKSANDRA SIUDAK
Prokurent
2013-08-30
2017-09-28
PROKURA SAMOISTNA
IRMA ALEKSANDRA SIUDAK
Wspólnik
2013-08-30
2017-09-28
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
DANUTA BARBARA BRONNER
Wspólnik
2013-08-30
2017-09-28
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
Wspólnik
2017-09-28
2020-03-13
1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
34130440500000
MARIUSZ SEBASTIAN BRONNER
Wspólnik
2017-09-28
2020-03-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MARCIN ADAM SZWEDOWSKI
Likwidator
2018-12-12
2020-03-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN ADAM SZWEDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-28
2018-12-12
MARIUSZ SEBASTIAN BRONNER
PREZES ZARZĄDU
2013-08-30
2017-09-28
MARIUSZ SEBASTIAN BRONNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-28
2018-12-12
2013-08-30
2017-09-28
PORTA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-09-28
2018-12-12
PIXELNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-30
2017-09-28
DOLNA, 62, SUSZEC, 43-267, SUSZEC, POLSKA
2017-09-28
2018-12-12
UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO, 20, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie