KRS 0000475136
NIP7343521601
REGON12293835800000
NazwaKRYNICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRYNICA DEVELOPMENT
Data rejestracji 28 sie 2013 (11 lat temu) 28 sie 2013
Data usunięcia 01 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELONA, 18B, KRYNICA-ZDRÓJ, 33-380, KRYNICA-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7343521601
data rejestracji 04 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJANUSZ ŚMIAŁEK
Wspólnik
2013-08-28
2021-02-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁ
RAFAŁ KUREK
Wspólnik
2013-08-28
2021-02-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁ
WOJCIECH PORZYCKI
Wspólnik
2013-08-28
2021-02-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁ
RAFAŁ KUREK
Prokurent
2013-09-25
2019-02-25
SAMODZIELNA (SAMOISTNA)
RAFAŁ KUREK
Likwidator
2020-07-07
2021-02-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAKUB RAFAŁ KUREK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-28
2014-03-10
WOJCIECH PORZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-10
2019-02-25
RAFAŁ KUREK
PREZES ZARZĄDU
2019-02-25
2020-07-07
2013-08-28
2020-07-07
KRYNICA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie