KRS 0000475106
NIP7151935583
REGON06159865900000
NazwaVIKTORIJA ODESSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIKTORIJA ODESSA
Data rejestracji 29 sie 2013 (11 lat temu) 29 sie 2013
Data usunięcia 09 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 31, KRAŚNIK, 23-204, KRAŚNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#782 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEIRAKLI MESKHI
Wspólnik
2013-08-29
2015-06-23
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
GENADIJS SAVADZE
Wspólnik
2013-08-29
2015-06-23
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
FARHAD FAVAD
Wspólnik
2015-06-23
2016-10-14
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ. (TYSIĄC ZŁOTYCH)
ZADRAN ADDAM SHIAR
Wspólnik
2015-06-23
2016-10-14
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ. (TYSIĄC ZŁOTYCH)
KHAN LIDA PATSHA
Wspólnik
2015-06-23
2016-10-14
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ. (TYSIĄC ZŁOTYCH)
KATERYNA BOTNAR
Wspólnik
2016-10-14
2019-10-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
GEORGII BOTNAR
Wspólnik
2016-10-14
2019-10-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MARYNA BOTNAR
Wspólnik
2016-10-14
2019-10-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
NAQIBULLAH HOTAK HASHIM
Wspólnik
2015-06-23
2016-10-14
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ. (TYSIĄC ZŁOTYCH)
GAZI MARDZHAN DZHEKHAN
Wspólnik
2015-06-23
2016-10-14
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ. (TYSIĄC ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
IRAKLI MESKHI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-29
2016-10-14
GENADIJS SAVADZE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-29
2016-10-14
KATERYNA BOTNAR
PREZES ZARZĄDU
2016-10-14
2019-10-09
GEORGII BOTNAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-14
2019-10-09
2013-08-29
2015-06-23
VIKTORIJA MESKHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie