KRS 0000474439
NIP9372667219
REGON24334457600000
NazwaBUSINESS OPERATIONS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUSINESS OPERATIONS 1
Data rejestracji 23 sie 2013 (11 lat temu) 23 sie 2013
Data usunięcia 01 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. IKARA, 5, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO - BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9372667219
data rejestracji 01 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)MACIEJ ŁUKASZ SIERACKI
Wspólnik
2013-08-23
2016-07-01
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH SIERACKI
Wspólnik
2013-08-23
2014-01-03
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH
JAKUB ZACHARIASZ SIERACKI
Wspólnik
2013-08-23
2014-01-03
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁOTYCH
MARIA SIERACKA
Wspólnik
2014-01-03
2017-03-06
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
JAROSŁAW TADEUSZ POKARMIS
Wspólnik
2016-07-01
2017-03-06
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250,00 ZŁ
MACIEJ ŁUKASZ SIERACKI
Wspólnik
2017-03-06
2019-03-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF IRENEUSZ FLOREK
Wspólnik
2019-03-01
2022-09-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
PATRYCJA BEATA SZCZEPAŃSKA
Likwidator
2019-11-28
2022-09-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ ŁUKASZ SIERACKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-23
2016-07-01
JAROSŁAW TADEUSZ POKARMIS
PREZES ZARZĄDU
2016-07-01
2017-03-06
MACIEJ ŁUKASZ SIERACKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-06
2019-03-01
KRZYSZTOF WIESŁAW ROGALSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-03-01
2019-11-28
2013-08-23
2019-03-01
NASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-01
2019-11-28
BUSINESS OPERATIONS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-23
2019-03-01
KOMOROWICKA, 110, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2019-03-01
2019-06-28
OS. 700-LECIA, 3, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
2019-06-28
2019-12-04
KĘTY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie