KRS 0000474136
NIP7471893544
REGON16154661300000
NazwaOIL SUPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOIL SUPER
Data rejestracji 21 sie 2013 (11 lat temu) 21 sie 2013
Data usunięcia 06 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OKOPOWA, 47, WARSZAWA, 01-059, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMAREK JANUSZ ILÓW
Wspólnik
2013-08-21
2014-03-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
IRENEUSZ SOBÓW
Wspólnik
2013-08-21
2014-03-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANDRIS SILINS
Wspólnik
2014-03-24
2015-06-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ALEKSANDR POPKO
Wspólnik
2015-06-01
2015-10-06
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
VALTERS VALDIS
Wspólnik
2015-10-06
2016-10-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALEKSANDR POPKO
PREZES ZARZĄDU
2015-06-01
2015-10-06
VALDIS VALTERS
PREZES ZARZĄDU
2015-10-06
2016-10-06
MAREK JANUSZ ILÓW
PREZES ZARZĄDU
2013-08-21
2014-03-24
ANDRIS SILINS
PREZES ZARZĄDU
2014-03-24
2015-06-01
2013-08-21
2014-03-24
WARSZAWSKA, 36D, GRODKÓW, 49-200, GRODKÓW, POLSKA
2014-03-24
2015-06-01
PALMOWA, 4, BIAŁYSTOK, 15-795, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie