KRS 0000473777
NIP5932595684
REGON22193991500000
NazwaGAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGAMMA
Data rejestracji 20 sie 2013 (11 lat temu) 20 sie 2013
Data usunięcia 02 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 5, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5773000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5932595684
data rejestracji 03 wrz 2013
status Czynny
27109026200000000121882904
SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA
34105017641000009080759203
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
56105017641000009080759195
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
87109026200000000146653878
SANPL 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim
ul. Hallera 16 83-200 starogardzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHEWELINA MARIA BIELIŃSKA
Beneficjent
SZYMON MATEUSZ BIELIŃSKI
Beneficjent
SZYMON MATEUSZ BIELIŃSKI
reprezentant
SZYMON MATEUSZ BIELIŃSKI
Wspólnik
2013-08-20
2017-10-02
57 728 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5 772 800,00 ZŁOTYCH
EWELINA MARIA BIELIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
SZYMON MATEUSZ BIELIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
SZYMON MATEUSZ BIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-20
2017-10-02
TOMASZ RAFAŁ HEJNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-20
2017-10-02
2013-08-20
2017-10-02
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-20
2017-10-02
GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-20
2017-10-02
JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 5, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
2016-09-20
2017-10-02
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-09-20
2017-10-02
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-09-20
2017-10-02
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2016-09-20
2017-10-02
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-09-20
2017-10-02
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-09-20
2017-10-02
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2016-09-20
2017-10-02
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2016-09-20
2017-10-02
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2016-09-20
2017-10-02
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2016-09-20
2017-10-02
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie