KRS 0000473746
NIP7732473641
REGON10165159300000
NazwaBLOMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBLOMEKO
Data rejestracji 16 sie 2013 (11 lat temu) 16 sie 2013
Data usunięcia 12 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁĄKOWA, 7 A, ŁÓDŹ, 90-563, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BLOMEKO.OFFICE@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOPAWEŁ PIOTR DZIEDZIC
Wspólnik
2013-08-16
2014-02-18
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
PAWEŁ ROBERT LESZCZUCKI
Wspólnik
2014-02-18
2014-06-12
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-06-12
2015-11-06
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ
34140230300000
ELWIRA MAKAL
Wspólnik
2015-11-06
2019-08-14
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 237.500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ IRENEUSZ PAŁUBICKI
Wspólnik
2019-08-14
2020-02-12
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 250 000 ZŁ
SŁAWOMIR MOZGAŁA
Prokurent
2014-07-17
2015-11-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW TOMASZ WOSIAK
PREZES
2014-06-12
2015-03-31
PAWEŁ ROBERT LESZCZUCKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-31
2015-11-06
ELWIRA MAKAL
PREZES ZARZĄDU
2015-11-06
2019-08-14
PAWEŁ PIOTR DZIEDZIC
PREZES ZARZĄDU
2013-08-16
2014-02-18
PAWEŁ ROBERT LESZCZUCKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-18
2014-06-12
2013-08-16
2014-02-18
IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 49, RZECZYCA, 97-220, RZECZYCA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie