KRS 0000473688
NIP5130235543
REGON12292057100000
NazwaPODATKOWO.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPODATKOWO.INFO
Data rejestracji 19 sie 2013 (11 lat temu) 19 sie 2013
Data usunięcia 16 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 15, WĘGRZCE, 32-086, WĘGRZCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIELŻBIETA ANNA GRZESIK
Wspólnik
2013-08-19
2017-09-27
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW JAN KORNECKI
Wspólnik
2017-09-27
2020-11-16
600 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. - ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 60.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZE W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELŻBIETA ANNA GRZESIK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-19
2017-09-27
EWELINA BRZĘCKA
PREZES ZARZĄDU
2017-09-27
2017-12-08
MIROSŁAW WIESŁAW GOCH
PREZES ZARZĄDU
2017-12-08
2020-11-16
2013-08-19
2017-12-08
B4, 7, WĘGRZCE, 32-086, WĘGRZCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie