KRS 0000473376
NIP7282794456
REGON10165237400000
NazwaPOLGOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLGOT
Data rejestracji 12 sie 2013 (11 lat temu) 12 sie 2013
Data usunięcia 03 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BUKOWSKA, 12, POZNAŃ, 60-810, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2013-08-12
2013-11-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
10140497200000
MONIKA AGNIESZKA MALESZA
Wspólnik
2013-11-12
2014-03-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
TADEUSZ KACZMARCZYK
Wspólnik
2014-03-24
2015-02-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ KACZMARCZYK
Wspólnik
2014-03-24
2015-02-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ KUCIAK
Wspólnik
2015-02-20
2015-07-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MACIEJ JAN OWSIANNY
Wspólnik
2015-07-31
2016-10-25
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
JACEK ROCZEK
Wspólnik
2016-10-25
2021-11-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MONIKA AGNIESZKA MALESZA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-12
2014-03-24
ANDRZEJ ADAM KUCIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-03-24
2016-10-25
JACEK ROCZEK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-25
2021-11-03
BARTŁOMIEJ PIOTR GRACZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-12
2013-11-12
2013-08-12
2013-11-12
OLECHOWSKA, 83, ŁÓDŹ, 92-403, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-11-12
2014-03-24
STEPOWA, 6, ŁÓDŹ, 93-481, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-03-24
2016-10-25
ŚWIĘCIECHOWSKA, 37, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie