KRS 0000472972
NIP7811886828
REGON30250218500000
NazwaINGA PILARSKA & PARTNERS LAW OFFICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINGA PILARSKA & PARTNERS LAW OFFICE
Data rejestracji 08 sie 2013 (11 lat temu) 08 sie 2013
Data usunięcia 23 mar 2018 23 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŚW. WAWRZYŃCA, 3, POZNAŃ, 60-539, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#691 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIEINGA PILARSKA
Wspólnik
2013-08-08
2018-02-19
MICHAŁ SZLECHT
Wspólnik
2013-08-08
2018-02-19
ADRIAN ADAM KURZAJAK
Wspólnik
2013-08-08
2018-02-19
BARTOSZ MARIAN NOWAK
Wspólnik
2013-08-08
2018-03-23
INGA PILARSKA
Likwidator
2018-02-19
2018-03-23
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
INGA PILARSKA
Członek Organu Reprezentacji
2013-08-08
2018-02-19
MICHAŁ SZLECHT
Członek Organu Reprezentacji
2013-08-08
2018-02-19
ADRIAN ADAM KURZAJAK
Członek Organu Reprezentacji
2013-08-08
2018-02-19
2013-08-08
2018-02-19
INGA PILARSKA & PARTNERS LAW OFFICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie