KRS 0000472834
NIP6871958703
REGON18100706500000
NazwaSTAL SANOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTAL SANOK
Data rejestracji 12 sie 2013 (11 lat temu) 12 sie 2013
Data usunięcia 13 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 14, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKJAKUB PIOTR GRUSZECKI
Wspólnik
2013-08-12
2018-04-13
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2250,00 ZŁ
TOMASZ IRENEUSZ ŚWIĘCH
Wspólnik
2013-08-12
2018-04-13
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2250,00 ZŁ
RADOSŁAW BULWAN
Wspólnik
2013-08-12
2018-04-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ
RADOSŁAW BULWAN
Likwidator
2014-05-20
2018-04-13
TOMASZ IRENEUSZ ŚWIĘCH
Likwidator
2014-05-20
2018-04-13
JAKUB PIOTR GRUSZECKI
Likwidator
2014-05-20
2018-04-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB PIOTR GRUSZECKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-12
2014-05-20
WOJCIECH KRZYSZTOF PAJESTKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-12
2014-05-20
BARTŁOMIEJ RYCHTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-12
2014-05-20
2013-08-12
2014-05-20
STAL SANOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie