KRS 0000472601
NIP9452174973
REGON12291580200000
NazwaBEVENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBEVENDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 sie 2013 (11 lat temu) 08 sie 2013
Data usunięcia 10 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RADZIKOWSKIEGO, 23, KRAKÓW, 31-315, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@BEVENDI.PL
Dane podatkowe
NIP 9452174973
data rejestracji 23 wrz 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ PIOTR WIDERSKI
reprezentant
TOMASZ TADEUSZ PAWLIK
Beneficjent
Wspólnik
2013-08-08
2019-07-12
81184452300000
TOMASZ PIOTR WIDERSKI
Wspólnik
2013-08-08
2019-07-12
TOMASZ TADEUSZ PAWLIK
Wspólnik
2019-07-12
2022-06-10
TOMASZ TADEUSZ PAWLIK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁE CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGAJĄ ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI. CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁE CZYNNOŚCI SPÓŁKI DOTYCZĄ WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY) W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ NIE MA PRAWA ANI OBOWIĄZKU PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.
TOMASZ PIOTR WIDERSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-08-08
2019-07-12
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-12
2022-06-10
36371039300000
2013-08-08
2019-07-12
BEVENDI INVESTMENTS T.WIDERSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie