KRS 0000472175
NIP8581850772
REGON32141172000000
Nazwa"PSZEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"PSZEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO.
Data rejestracji 02 sie 2013 (11 lat temu) 02 sie 2013
Data usunięcia 05 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 40, PIASECZNO, 74-510, TRZCIŃSKO-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7731 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHJOLANTA MAŁGORZATA HUBER SCHWEIZER
Wspólnik
2013-08-02
2015-05-20
Wspólnik
2013-08-02
2019-09-05
32085881500000
MAREK MICHALCZYK
Wspólnik
2015-05-20
2019-09-05
JÜRGEN CARSTEN THEWS
Likwidator
2017-12-12
2019-09-05
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST "PSZEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.. ORGAN REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - ZARZĄD W CHWILI OBECNEJ JEST JEDNOOSOBOWY. W JEGO SKŁAD WCHODZI PAN CARSTEN JÜRGEN THEWS - PREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD Z TYM ŻE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, - PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2013-08-02
2017-12-12
32085881500000
2013-08-02
2017-12-12
"PSZEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie