KRS 0000472102
NIP5140335619
REGON30250148700000
NazwaSOLVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLVIS
Data rejestracji 02 sie 2013 (11 lat temu) 02 sie 2013
Data usunięcia 30 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAMKOWA, 6, KLUCZBORK, 46-200, KLUCZBORK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@SOLVIS.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5140335619
data rejestracji 07 lis 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMARCIN SIKORA
Wspólnik
2013-08-02
2018-11-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MIROSŁAW ANDRZEJ BĄK
Wspólnik
2013-08-02
2018-11-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
HENRYK KAZIMIERZ KUZIEMSKI
Wspólnik
2018-11-16
2023-11-30
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2013-08-02
2018-11-16
MIROSŁAW ANDRZEJ BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-02
2018-11-16
HENRYK KAZIMIERZ KUZIEMSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-16
2023-11-30
2013-08-02
2018-11-16
160, MĄKOSZYCE, 63-507, KOBYLA GÓRA, POLSKA
Km 2933/20
2022-10-05
2024-03-21
8111.04 PLN
VI Nc-e 2209090/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk Kancelaria Komornicza nr II w Kluczborku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie