KRS 0000472069
NIP7811887213
REGON30250874000000
NazwaABC ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaABC ELEKTRO
Data rejestracji 13 sie 2013 (11 lat temu) 13 sie 2013
Data usunięcia 12 mar 2019 12 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres J. H. DĄBROWSKIEGO, 7, POZNAŃ, 60-838, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHWOJCIECH STANISŁAW NOREK
Wspólnik
2013-08-13
2018-10-03
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
ALICJA MARIA NOREK
Wspólnik
2018-10-03
2019-03-12
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ - WSPÓŁUPRAWNIONA Z UDZIAŁÓW WRAZ Z AGNIESZKĄ KOZIŃSKĄ ORAZ WERONIKĄ MOŻDŻEŃ
WERONIKA MOŻDŻEŃ
Wspólnik
2018-10-03
2019-03-12
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ - WSPÓŁUPRAWNIONA Z UDZIAŁÓW WRAZ Z ALICJĄ MARIĄ NOREK ORAZ AGNIESZKĄ KOZIŃSKĄ
AGNIESZKA KOZIŃSKA
Wspólnik
2018-10-03
2019-03-12
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ - WSPÓŁUPRAWNIONA Z UDZIAŁÓW WRAZ Z ALICJĄ MARIĄ NOREK ORAZ WERONIKĄ MOŻDŻEŃ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY MARIA PRZYBYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-13
2019-03-12
2013-08-13
2019-03-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-13
2019-03-12
ABC ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-13
2019-03-12
J. H. DĄBROWSKIEGO, 7, POZNAŃ, 60-838, POZNAŃ, POLSKA
2018-10-03
2019-03-12
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2013-08-13
2019-03-12
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2013-08-13
2019-03-12
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2013-08-13
2019-03-12
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE BUDYNKÓW
2013-08-13
2019-03-12
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2013-08-13
2019-03-12
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2013-08-13
2019-03-12
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2013-08-13
2019-03-12
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2013-08-13
2019-03-12
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2013-08-13
2019-03-12
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie