KRS 0000471889
NIP7272789755
REGON10163974100000
NazwaSOLANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLANDER
Data rejestracji 30 lip 2013 (11 lat temu) 30 lip 2013
Data usunięcia 06 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁĄKOWA, 29 B, ŁÓDŹ, 90-554, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@SOLANDER.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOMARCIN POLIT
Wspólnik
2013-07-30
2016-12-06
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
DANIEL JAN BUCZYŃSKI
Wspólnik
2013-07-30
2016-12-06
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 ZŁ
ŁUKASZ KRZYMIŃSKI
Wspólnik
2013-07-30
2016-12-06
40 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
ŁUKASZ ADAM KRZYMIŃSKI
Likwidator
2015-06-29
2016-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ KRZYMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-30
2015-06-29
DANIEL JAN BUCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-30
2015-06-29
MARCIN POLIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-30
2015-06-29
2013-07-30
2015-06-29
SOLANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie