KRS 0000471459
NIP5993167681
REGON08115161200000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW "MIKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW "MIKPOL"
Data rejestracji 01 sie 2013 (11 lat temu) 01 sie 2013
Data usunięcia 28 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWICZA, 9, GLINIK, 66-446, DESZCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5993167681
data rejestracji 16 wrz 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABOŻENA MARIA MRZYWKA
reprezentant
BOŻENA MARIA MRZYWKA
Beneficjent
BOŻENA MARIA MRZYWKA
Wspólnik
2013-08-01
2020-08-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
LESZEK KROK
Wspólnik
2013-08-01
2020-08-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
LIDIA ANNA IDZIKOWSKA
Wspólnik
2013-08-01
2020-08-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ALINA MARIA POLUS
Wspólnik
2013-08-01
2020-08-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
STANISŁAWA LEWICKA
Wspólnik
2013-08-01
2020-08-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
BOŻENA MARIA MRZYWKA
Likwidator
2019-09-30
2020-08-28
BOŻENA MARIA MRZYWKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOŻENA MARIA MRZYWKA
PREZES
2013-08-01
2019-09-30
2013-08-01
2019-09-30
GRUPA PRODUCENTÓW "MIKPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie