KRS 0000471378
NIP7822562822
REGON30249059400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ,,TYLKOWSCY'' W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ,,TYLKOWSCY''
Data rejestracji 25 lip 2013 (11 lat temu) 25 lip 2013
Data usunięcia 10 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. SOKOLNICKA, 11, SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE, 62-021, SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7822562822
data rejestracji 18 wrz 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWALEKSANDRA TYLKOWSKA
Likwidator
2022-05-24
2022-11-10
KAROLINA MAGDALENA TYLKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2022-11-10
PIOTR RYSZARD ZASTAWA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2022-11-10
MICHAŁ JĘDRZEJ JANKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2022-11-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
ALEKSANDER TYLKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-25
2022-05-24
KRZYSZTOF MALCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-25
2015-01-27
ALEKSANDRA TYLKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-25
2022-05-24
ELŻBIETA JADWIGA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-27
2022-05-24
2013-07-25
2022-05-24
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TYLKOWSCY"
2013-07-25
2015-01-27
WARSZAWSKA, 39/41, POZNAŃ, 61-028, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie