KRS 0000471233
NIP5272698431
REGON14678748400000
NazwaVIP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVIP TRADING
Data rejestracji 25 lip 2013 (11 lat temu) 25 lip 2013
Data usunięcia 22 mar 2018 22 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RADZIWIE, 7, WARSZAWA, 01-164, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMARCIN ALBIN KRAWCZYK
Wspólnik
2013-07-25
2018-03-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR PAWLAK
Wspólnik
2013-07-25
2016-01-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
MARTYNA MĘDRZYCKA
Wspólnik
2013-12-17
2016-01-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA JAGODZIŃSKA
Wspólnik
2013-12-17
2016-01-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
MARCIN ALBIN KRAWCZYK
Likwidator
2016-06-16
2018-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAŁGORZATA JAGODZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-17
2016-01-08
MARTYNA MĘDRZYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-17
2016-01-08
MARCIN ALBIN KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-25
2013-12-17
MARCIN ALBIN KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-17
2016-06-16
PIOTR PAWLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-25
2016-01-08
2013-07-25
2016-06-16
VIP TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie