KRS 0000470966
NIP9950226261
REGON30248523900000
NazwaKRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRAL
Data rejestracji 23 lip 2013 (11 lat temu) 23 lip 2013
Data usunięcia 27 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁWIEJSKA, 4, GRODZISK WIELKOPOLSKI, 62-065, GRODZISK WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4632 SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJAHMET AY
Wspólnik
2013-07-23
2013-09-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
HAYATI ÖZDEMIR
Wspólnik
2013-09-13
2015-04-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SERKAN ZYULKYUF
Wspólnik
2015-04-16
2020-11-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AHMET AY
PREZES ZARZĄDU
2013-07-23
2013-09-13
HAYTAI ÖZDEMIR
PREZES ZARZĄDU
2013-09-13
2015-04-16
SERKAN ZYULKYUF
PREZES ZARZĄDU
2015-04-16
2020-11-27
2013-07-23
2020-11-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-23
2020-11-27
KRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-23
2020-11-27
PÓŁWIEJSKA, 4, GRODZISK WIELKOPOLSKI, 62-065, GRODZISK WIELKOPOLSKI, POLSKA
2015-04-16
2020-11-27
4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2013-07-23
2020-11-27
4632 - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
2013-07-23
2020-11-27
461 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2013-07-23
2020-11-27
494 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
2013-07-23
2020-11-27
783 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2013-07-23
2020-11-27
773 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
2013-07-23
2020-11-27
771 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2013-07-23
2020-11-27
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie