KRS 0000470760
NIP7842396226
REGON30067217300000
Nazwa"SMUSZKIEWICZ" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSMUSZKIEWICZ
Data rejestracji 23 lip 2013 (11 lat temu) 23 lip 2013
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 11A, MODLISZEWKO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7842396226
data rejestracji 10 paź 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKSŁAWOMIR PIOTR SMUSZKIEWICZ
Beneficjent
HANNA MAŁGORZATA SMUSZKIEWICZ
Beneficjent
HANNA MAŁGORZATA SMUSZKIEWICZ
reprezentant
PIOTR ŁĄCZYŃSKI
Wspólnik
2013-07-23
2018-02-09
WANDA ŁĄCZYŃSKA
Wspólnik
2013-07-23
2018-02-09
SŁAWOMIR SMUSZKIEWICZ
Wspólnik
2018-02-09
2022-10-25
HANNA SMUSZKIEWICZ
Wspólnik
2018-02-09
2022-10-25
SŁAWOMIR PIOTR SMUSZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
HANNA MAŁGORZATA SMUSZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
PIOTR ŁĄCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-07-23
2018-02-09
WANDA ŁĄCZYŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2013-07-23
2018-02-09
SŁAWOMIR SMUSZKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2018-02-09
2022-10-25
HANNA SMUSZKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2018-02-09
2022-10-25
2013-07-23
2018-02-09
"FIRMA ŁĄCZYŃSCY" SPÓŁKA JAWNA
2013-07-23
2018-02-09
SŁONECZNA, 37, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie