KRS 0000470072
NIP6790044689
REGON35002304000000
Nazwa"MEDYCYNA PRAKTYCZNA" PIOTR GAJEWSKI, JAROSŁAW KUŻDZAŁ, WIESŁAW LATUSZEK-ŁUKASIEWICZ, BERNARD WIRKIJOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"MEDYCYNA PRAKTYCZNA" PIOTR GAJEWSKI, JAROSŁAW KUŻDZAŁ, WIESŁAW LATUSZEK-ŁUKASIEWICZ, BERNARD WIRKIJOWSKI
Data rejestracji 16 lip 2013 (11 lat temu) 16 lip 2013
Data usunięcia 11 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres REJTANA, 2, KRAKÓW, 30-510, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6790044689
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
32160010390002003335526152
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
35160010390002003335526001
BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHWIESŁAW LATUSZEK-ŁUKASIEWICZ
Beneficjent
JAROSŁAW MIECZYSŁAW KUŻDŻAŁ
Beneficjent
PIOTR MIECZYSŁAW GAJEWSKI
Beneficjent
WOJCIECH JACEK BODZOŃ
Beneficjent
WIESŁAW LATUSZEK-ŁUKASIEWICZ
reprezentant
JAROSŁAW MIECZYSŁAW KUŻDŻAŁ
reprezentant
PIOTR MIECZYSŁAW GAJEWSKI
reprezentant
BERNARD DARIUSZ WIRKIJOWSKI
reprezentant
BERNARD DARIUSZ WIRKIJOWSKI
Beneficjent
WOJCIECH JACEK BODZOŃ
reprezentant
PIOTR MIECZYSŁAW GAJEWSKI
Wspólnik
2013-07-16
2021-03-29
WIESŁAW LATUSZEK ŁUKASIEWICZ
Wspólnik
2013-07-16
2021-03-29
BERNARD DARIUSZ WIRKIJOWSKI
Wspólnik
2013-07-16
2021-03-29
Wspólnik
2013-07-16
2021-03-29
12265163900000
WOJCIECH JACEK BODZOŃ
Wspólnik
2013-07-16
2021-07-11
JAROSŁAW MIECZYSŁAW KUŻDŻAŁ
Wspólnik
2013-07-16
2021-03-29
BERNARD DARIUSZ WIRKIJOWSKI
Wspólnik
2021-03-29
2021-07-11
JAROSŁAW MIECZYSŁAW KUŻDŻAŁ
Wspólnik
2021-03-29
2021-07-11
PIOTR MIECZYSŁAW GAJEWSKI
Wspólnik
2021-03-29
2021-07-11
WIESŁAW LATUSZEK ŁUKASIEWICZ
Wspólnik
2021-03-29
2021-07-11
WIESŁAW LATUSZEK-ŁUKASIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JAROSŁAW MIECZYSŁAW KUŻDŻAŁ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PIOTR MIECZYSŁAW GAJEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WOJCIECH JACEK BODZOŃ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BERNARD DARIUSZ WIRKIJOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM ZAWIERANIE UMÓW I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ, W ZAKRESIE DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE.
BERNARD DARIUSZ WIRKIJOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-29
2021-07-11
JAROSŁAW MIECZYSŁAW KUŻDŻAŁ
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-29
2021-07-11
PIOTR MIECZYSŁAW GAJEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-29
2021-07-11
WIESŁAW LATUSZEK ŁUKASIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-29
2021-07-11
Członek Organu Reprezentacji
2013-07-16
2021-03-29
12265163900000
2013-07-16
2021-03-29
"MEDYCYNA PRAKTYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie