KRS 0000469783
NIP9291855974
REGON08114731000000
NazwaCHIMNEY BŁAŻEJAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCHIMNEY BŁAŻEJAK
Data rejestracji 11 lip 2013 (11 lat temu) 11 lip 2013
Data usunięcia 10 mar 2020 10 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SUCHARSKIEGO, 14, ZIELONA GÓRA, 65-562, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9291855974
data rejestracji 11 lip 2013
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAŁUKASZ MARCIN BŁAŻEJAK
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ MARCIN BŁAŻEJAK
Beneficjent
KATARZYNA MARTA BŁAŻEJAK
Beneficjent
ŁUKASZ MARCIN BŁAŻEJAK
Wspólnik
2013-07-11
2020-03-10
MARCIN MICHAŁ WALENCIK
Wspólnik
2013-07-11
2014-02-21
MARZENA JOLANTA KURSA
Wspólnik
2014-02-21
2019-03-25
URSZULA ANNA LEN
Wspólnik
2019-03-25
2020-03-10
ŁUKASZ MARCIN BŁAŻEJAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KATARZYNA MARTA BŁAŻEJAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: 1) ŁUKASZ BŁAŻEJAK - SAMODZIELNIE. 2) URSZULA LEN - TYLKO ŁĄCZNIE Z ŁUKASZEM BŁAŻEJAKIEM.
MARCIN MICHAŁ WALENCIK
Członek Organu Reprezentacji
2013-07-11
2014-02-21
MARZENA JOLANTA KURSA
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-21
2019-03-25
URSZULA ANNA LEN
Członek Organu Reprezentacji
2019-03-25
2020-03-10
ŁUKASZ MARCIN BŁAŻEJAK
Członek Organu Reprezentacji
2013-07-11
2020-03-10
2013-07-11
2020-03-10
SPÓŁKA JAWNA
2013-07-11
2020-03-10
CHIMNEY BŁAŻEJAK SPÓŁKA JAWNA
2013-07-11
2020-03-10
SUCHARSKIEGO, 14, ZIELONA GÓRA, 65-562, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2019-03-25
2020-03-10
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2013-07-11
2020-03-10
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2013-07-11
2020-03-10
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2013-07-11
2020-03-10
4764Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2013-07-11
2020-03-10
4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2014-02-21
2020-03-10
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2014-02-21
2020-03-10
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2014-02-21
2020-03-10
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2014-02-21
2020-03-10
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie