KRS 0000468891
NIP8741776407
REGON34145376600000
NazwaAGRO GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRO GRUPA
Data rejestracji 05 lip 2013 (11 lat temu) 05 lip 2013
Data usunięcia 29 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 22, JABŁONOWO POMORSKIE, 87-330, JABŁONOWO POMORSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8741776407
data rejestracji 08 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEŁUKASZ MICHAŁ GÓRECKI
Beneficjent
ŁUKASZ MICHAŁ GÓRECKI
reprezentant
ŁUKASZ MICHAŁ GÓRECKI
Wspólnik
2013-07-05
2021-07-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
BŁAŻEJ KOPCZYŃSKI
Wspólnik
2013-07-05
2021-07-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
RADOSŁAW GUTMAŃSKI
Wspólnik
2013-07-05
2021-07-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
JOANNA EWA RACIBORSKA
Wspólnik
2013-07-05
2021-07-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
MARCIN MACHAŁOWSKI
Wspólnik
2013-07-05
2021-07-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
LECH STANISŁAW PAWLAK
Wspólnik
2013-07-05
2021-07-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
ANDRZEJ WŁADYSŁAW MEY
Wspólnik
2013-07-05
2021-07-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
JACEK RAFAŁ MEY
Wspólnik
2013-07-05
2021-07-29
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ
ŁUKASZ MICHAŁ GÓRECKI
Likwidator
2020-01-07
2021-07-29
ŁUKASZ MICHAŁ GÓRECKI
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
ANDRZEJ WŁADYSŁAW MEY
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2020-01-07
ŁUKASZ MICHAŁ GÓRECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2020-01-07
BŁAŻEJ KOPCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2020-01-07
2013-07-05
2020-01-07
AGRO GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie