KRS 0000468823
NIP6692519565
REGON32139993000000
NazwaSANKT LAZARUS MONASTIC MEDICINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSANKT LAZARUS MONASTIC MEDICINE
Data rejestracji 04 lip 2013 (11 lat temu) 04 lip 2013
Data usunięcia 22 mar 2021 22 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWIAŃSKA, 6, KOSZALIN, 75-846, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email AGTECHNO@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9491Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOJUSTYNA ELIZA BOJANOWSKA
Wspólnik
2013-07-04
2015-06-22
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 250 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 250.000,00ZŁ
JACEK KOT
Wspólnik
2015-06-22
2017-08-01
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250 000,00 ZŁ
PARAFIA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POD WEZWANIEM ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Wspólnik
2017-08-01
2021-03-22
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
366880747
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JUSTYNA ELIZA BOJANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-04
2015-06-22
JACEK KOT
PREZES
2015-06-22
2017-08-01
ZBIGNIEW MARCELI BUŁAK
PREZES ZARZĄDU
2017-08-01
2021-03-22
2013-07-04
2017-08-01
FOTO TECHNOLOGIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie