KRS 0000468680
NIP8133678739
REGON18098594400000
NazwaGREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREEN ENERGY
Data rejestracji 05 lip 2013 (11 lat temu) 05 lip 2013
Data usunięcia 25 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOHATERÓW, 5, RZESZÓW, 35-112, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMARCIN RADOSŁAW PODSIADŁO
Wspólnik
2013-07-05
2016-07-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
JAKUB FUSIARZ
Wspólnik
2013-07-05
2014-12-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
MARCIN RADOSŁAW PODSIADŁO
Likwidator
2015-12-16
2016-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO B) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 50.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ.
MARCIN RADOSŁAW PODSIADŁO
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2015-12-16
JAKUB FUSIARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2014-12-10
2013-07-05
2015-07-21
BIO ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-21
2015-12-16
GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie