KRS 0000468380
NIP5732846006
REGON24330962800000
NazwaSKY-VAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKY-VAN
Data rejestracji 05 lip 2013 (11 lat temu) 05 lip 2013
Data usunięcia 25 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWATOMASZ PIOTR WIDERA
Beneficjent
TOMASZ PIOTR WIDERA
reprezentant
EWA WACHOWICZ
Wspólnik
2013-07-05
2014-12-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MARTA WACHOWICZ
Wspólnik
2013-07-05
2014-12-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOMASZ PIOTR WIDERA
Wspólnik
2014-12-22
2024-01-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
TOMASZ PIOTR WIDERA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EWA WACHOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2014-12-22
MARTA WACHOWICZ
WICEPREZES
2013-07-05
2014-12-22
KINGA BARBARA MIGACZ
PREZES ZARZĄDU
2014-12-22
2015-05-26
TOMASZ PIOTR WIDERA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2022-11-21
2013-07-05
2014-12-22
"EVMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-05
2014-12-22
ŚW. BARBARY, 105, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2014-12-22
2015-05-26
UL. KASZTELAŃSKA, 28, KRAKÓW, 30-116, KRAKÓW, POLSKA
2015-05-26
2022-04-19
UL. KOLISTA, 25, KATOWICE, 40-486, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie