KRS 0000468131
NIP2810084840
REGON08114531000000
Nazwa"REDNAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREDNAS
Data rejestracji 02 lip 2013 (11 lat temu) 02 lip 2013
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAALEKSANDER KRZYSZTOF WUJCZYK
Wspólnik
2013-07-02
2014-02-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW WUJCZYK
Wspólnik
2014-02-17
2016-02-03
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ
DAMIAN RYSZARD DRĄSZCZYK
Wspólnik
2016-02-03
2020-07-16
50 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW WUJCZYK
Prokurent
2013-07-02
2014-02-17
PROKURA SAMOISTNA (SAMODZIELNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ALEKSANDER KRZYSZTOF WUJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-07-02
2014-02-17
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW WUJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-17
2015-06-15
DAMIAN RYSZARD DRĄSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-03
2017-08-29
TOMASZ PAWEŁ PODSIADŁO
PREZES ZARZĄDU
2015-06-15
2016-02-03
2013-07-02
2016-02-03
POMORSKA, 11, DREZDENKO, 66-530, DREZDENKO, POLSKA
2016-02-03
2018-12-05
UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie