KRS 0000467626
NIP7831701051
REGON30247756000000
NazwaMADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMADMAR
Data rejestracji 01 lip 2013 (11 lat temu) 01 lip 2013
Data usunięcia 16 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JASIELSKA, 8C, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #1310 PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH #1320 PRODUKCJA TKANINMARTA SZPĄDROWSKA
Wspólnik
2013-07-01
2015-04-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PAWEŁ MARCIN SZPĄDROWSKI
Wspólnik
2013-07-01
2015-04-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF MIKULSKI
Wspólnik
2015-04-23
2019-03-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
SANDRA JOANNA SZPĄDROWSKA
Wspólnik
2015-04-23
2019-03-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
Wspólnik
2019-03-19
2024-05-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
06158508800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ OSOBNO
MARTA SZPĄDROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-01
2015-04-23
PAWEŁ MARCIN SZPĄDROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-01
2015-04-23
KRZYSZTOF MIKULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-23
2018-11-05
SANDRA SZPĄDROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2018-11-05
ADAM SAWCZUK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-19
2019-08-26
2013-07-01
2015-04-23
NOWOWIEJSKIEGO, 11, POZNAŃ, 61-731, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie