KRS 0000467600
NIP9910493665
REGON16143497200000
NazwaAUTO CENTRUM OPOLE - LELLEK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAUTO CENTRUM OPOLE - LELLEK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 lip 2013 (11 lat temu) 01 lip 2013
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OPOLSKA, 2C, OPOLE, 45-960, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9910493665
data rejestracji 01 gru 2011
status Czynny
12124016331111001003837370
PEKAO I Oddział w Opolu
ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA
28124016331111000026519111
PEKAO I Oddział w Opolu
ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA
50213000042001085371690001
VWBO Centrala
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
65124016331111000026519124
PEKAO I Oddział w Opolu
ul. Osmańczyka 15 45-027 Opole POLSKA
90124031031978001068761122
PEKAO II Oddział w Opolu
Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWKAG INVESTMENTS FUND S.A. SICAV SIF
Wspólnik
2013-07-01
2017-02-27
ACO LUX HOLDCO SOCIETÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2017-02-27
2017-04-27
KAG INVESTMENTS FUND S.A. SICAV FIS
Wspólnik
2017-04-27
2017-08-07
ACO LUX HOLDCO SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
Wspólnik
2017-08-07
2020-06-22
KRYSTIAN ROCH LELLEK
Wspólnik
2020-04-16
2021-02-22
ANDRZEJ JÓZEF LELLEK
Wspólnik
2020-04-16
2021-02-22
GRZEGORZ ANDRZEJ LELLEK
Wspólnik
2020-04-16
2021-02-22
Wspólnik
2021-02-22
2022-01-20
36608492100000
KRYSTIAN ROCH LELLEK
Wspólnik
2021-02-22
2022-01-20
KRYSTIAN ROCH LELLEK
Beneficjent
ANDRZEJ JÓZEF LELLEK
Beneficjent
GRZEGORZ ANDRZEJ LELLEK
Beneficjent
GRZEGORZ ANDRZEJ LELLEK
zgłaszający - członek zarządu
KRYSTIAN ROCH LELLEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ JÓZEF LELLEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ ANDRZEJ LELLEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWOBEC OSÓB TRZECICH, ZARÓWNO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, JAK I WE WSZYSTKICH INNYCH SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ - LELLEK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OPOLU
Członek Organu Reprezentacji
2013-07-01
2022-01-20
16142985300000
2013-07-01
2017-02-27
OPOLSKA, 2, SŁAWICE, 49-120, SŁAWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie