KRS 0000467529
NIP7722403426
REGON10162877200000
NazwaECOENERGY - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECOENERGY - POLAND
Data rejestracji 28 cze 2013 (11 lat temu) 28 cze 2013
Data usunięcia 14 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 1 MAJA, 63-65, OPOLE, 45-069, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEJACEK MICHAŁ CZAJCZYŃSKI
Wspólnik
2013-06-28
2015-02-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ MARCIN LITYŃSKI
Wspólnik
2015-02-27
2015-07-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ROMAN PAVLYCHKO
Wspólnik
2015-07-28
2019-01-14
100 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK MICHAŁ CZAJCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-28
2015-02-27
RAFAŁ MARCIN LITYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-27
2015-07-28
ROMAN PAVLYCHKO
PREZES ZARZĄDU
2015-07-28
2019-01-14
2013-06-28
2015-02-27
PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, 18, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie