KRS 0000467045
NIP7792414317
REGON30246857700000
NazwaZYK OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZYK OIL
Data rejestracji 25 cze 2013 (11 lat temu) 25 cze 2013
Data usunięcia 16 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JUGOSŁOWIAŃSKA, 25, POZNAŃ, 60-301, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ZYKOIL.PL
Dane podatkowe
NIP 7792414317
data rejestracji 01 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 kwi 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAELŻBIETA MARIA ZYK
Wspólnik
2013-06-25
2019-04-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
JERZY KAZIMIERZ IDZI ZYK
Wspólnik
2013-06-25
2019-04-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
MARCIN JERZY ZYK
Wspólnik
2013-06-25
2019-04-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
ELŻBIETA MARIA ZYK
Likwidator
2018-04-05
2019-04-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ELŻBIETA MARIA ZYK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-25
2018-04-05
JERZY KAZIMIERZ IDZI ZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-25
2018-04-05
2013-06-25
2018-04-05
ZYK OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie