KRS 0000466973
NIP5732845952
REGON24330515100000
NazwaGOLD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOLD LOGISTICS
Data rejestracji 01 lip 2013 (11 lat temu) 01 lip 2013
Data usunięcia 01 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁĄCZNIK, 10, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHBARTŁOMIEJ SYNORADZKI
Wspólnik
2013-07-01
2014-08-26
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MATEUSZ GARNCARZ
Wspólnik
2013-07-01
2014-01-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
JOANNA KATARZYNA MADZIAR
Wspólnik
2014-08-26
2015-07-03
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARIA STANISŁAWA GORCZOWSKA
Wspólnik
2015-07-03
2015-12-31
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
VOLODYMYR ORYSHCHYN
Wspólnik
2015-07-03
2020-06-01
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANATOLII ANTONIUK
Wspólnik
2015-12-31
2020-06-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
VITALIY KAHANYUK
Wspólnik
2015-12-31
2020-06-01
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARTŁOMIEJ SYNORADZKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-01
2014-08-26
MARIA STANISŁAWA GORCZOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-03
2015-12-31
ANATOLII ANTONIUK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-31
2020-06-01
2013-07-01
2014-01-31
"UPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-31
2014-08-26
TRESKOT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-01
2014-08-26
CIECHANOWSKA, 18, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2014-08-26
2015-07-03
OGRODOWA, 99A, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie