KRS 0000466490
NIP9910496646
REGON16153998400000
NazwaJSCRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJSCRUM
Data rejestracji 19 cze 2013 (11 lat temu) 19 cze 2013
Data usunięcia 12 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIKORSKIEGO, 6C, OZIMEK, 46-040, OZIMEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANNA PIETRAS
Beneficjent
JOANNA NATALIA LESICKA
reprezentant
WOJCIECH ROKOSZ
Wspólnik
2013-06-19
2018-09-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JAKUB MACIEJ DERDA
Wspólnik
2013-06-19
2023-10-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
ANNA MARIA PIETRAS
Wspólnik
2018-09-20
2023-10-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ
JOANNA NATALIA LESICKA
Likwidator
2020-03-11
2023-10-12
ANNA PIETRAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAKUB MACIEJ DERDA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-19
2020-03-11
MARCIN KACPER ROKOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-19
2018-09-20
2013-06-19
2020-03-11
JSCRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie